Stadtrat / Stadträtin |
Heiner Hax | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.01.2009 | 29.04.2011 | von 29.01.2009 bis 29.04.2011 | |
Franz Peter | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.01.2009 | 29.04.2011 | von 29.01.2009 bis 29.04.2011 | |
Ausschussvorsitzender |
Horst Schneberger | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.01.2009 | 20.03.2012 | von 29.01.2009 bis 20.03.2012 | |
Stellvertretender Ausschussvorsitzender |
Klaus Scheuermann | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2011 | 05.03.2017 | von 01.04.2011 bis 05.03.2017 | |
Ausschussvorsitzender |
Dennis Alfonso Muñoz | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 21.08.2019 | | von 21.08.2019 | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender |
Stellvertretender Ausschussvorsitzender |
Dr. Jochen Ohl | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.05.2021 | | von 03.05.2021 | |
Ausschussmitglied |
Stefan Bock | BVG | BVG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.05.2021 | | von 05.05.2021 | |
Johannes Burghaus | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.05.2021 | | von 03.05.2021 | |
Marvin Donig | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.05.2021 | | von 05.05.2021 | |
Dr. Klaus Dummel | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2011 | 30.05.2016 | von 01.04.2011 bis 30.05.2016 | |
Birgitt Engelhardt | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 08.07.2022 | | von 08.07.2022 | |
Christian Flöter | B90/Die Grünen | B90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.01.2009 | 12.09.2015 | von 29.01.2009 bis 12.09.2015 | |
Siegfried Hartleif | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.06.2016 | 31.03.2021 | von 01.06.2016 bis 31.03.2021 | |
Mathias Horn | SPD | SPD Sonstige | Sonstige | 16.09.2010 | 09.10.2012 | von 16.09.2010 bis 09.10.2012 | |
Mathias Horn | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2016 | 29.07.2019 | von 01.04.2016 bis 29.07.2019 | |
Fraktionsvorsitzender |
Karl-Heinz Jung | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.01.2009 | 25.10.2015 | von 29.01.2009 bis 25.10.2015 | |
Ausschussmitglied |
Saskia Jungermann | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.05.2021 | 06.07.2022 | von 03.05.2021 bis 06.07.2022 | |
Martin Kleine | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 12.07.2012 | 31.03.2016 | von 12.07.2012 bis 31.03.2016 | |
Christian Kubela | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.01.2009 | 09.07.2012 | von 29.01.2009 bis 09.07.2012 | |
Miriam Mohr | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2016 | 31.03.2021 | von 01.04.2016 bis 31.03.2021 | |
Hansgeorg Münch | BVG | BVG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 19.05.2016 | | von 19.05.2016 | |
Dr. Fritz Roth | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2011 | 30.04.2021 | von 01.04.2011 bis 30.04.2021 | |
Dr. Margarete Sauer | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 21.04.2016 | | von 21.04.2016 | |
Simon Weschenfelder | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.05.2021 | | von 05.05.2021 | |
Dr. Jens Zimmermann | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | |
Stadtverordnetenvorsteher |
Karl Dörr | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.01.2009 | 31.03.2016 | von 29.01.2009 bis 31.03.2016 | |
Heiko Handschuh | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.01.2009 | | von 29.01.2009 | |
Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher |
Sven Blümlein | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 10.08.2009 | 31.03.2016 | von 10.08.2009 bis 31.03.2016 | |
Sven Blümlein | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 19.05.2016 | | von 19.05.2016 | |
Ernst-Ludwig Döring | BVG | BVG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 11.05.2017 | 31.03.2021 | von 11.05.2017 bis 31.03.2021 | |
Karl-Heinz Dührig | BVG | BVG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 12.10.2012 | 31.03.2016 | von 12.10.2012 bis 31.03.2016 | |
Stellvertretende Stadtverordnetenvorsteherin |
Annette Huber | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.05.2021 | | von 03.05.2021 | |
Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher |
Karl-Heinz Prochaska | BVG | BVG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 21.04.2016 | 09.05.2016 | von 21.04.2016 bis 09.05.2016 | |
Stellvertretende Stadtverordnetenvorsteherin |
Dr. Daniela Stoeckel | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 28.04.2022 | | von 28.04.2022 | |
Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher |
Richard Fikar | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.05.2021 | 06.04.2022 | von 27.05.2021 bis 06.04.2022 | |
Stefan Jost | BVG | BVG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.05.2021 | | von 05.05.2021 | |
Stellvertretender Fraktionsvorsitzender |
Matthias Kreh | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 17.03.2014 | 04.12.2014 | von 17.03.2014 bis 04.12.2014 | |
Fraktionsvorsitzende |
Christiane Roelle | Bündnis 90/ Die Grünen | Bündnis 90/ Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 21.04.2016 | 26.09.2016 | von 21.04.2016 bis 26.09.2016 | |
Stadträtin |
Monika Jäckel | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.01.2009 | 29.04.2011 | von 29.01.2009 bis 29.04.2011 | |