Stellvertretende Stadtverordnetenvorsteherin |
Ältestenrat | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 21.04.2016 | 31.03.2021 | von 21.04.2016 bis 31.03.2021 |
Fraktionsvorsitzende |
Ältestenrat | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 30.04.2021 | | von 30.04.2021 |
Arbeitskreis ÖPNV | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 19.01.2023 | | von 19.01.2023 |
Stellvertretende Stadtverordnetenvorsteherin |
Ausschuss für Energie, Natur-, Umwelt- und Klimaschutz, Landwirtschaft und Forsten | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 21.04.2016 | 31.03.2021 | von 21.04.2016 bis 31.03.2021 |
Fraktionsvorsitzende |
Ausschuss für Sozial- und Jugendangelegenheiten | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 28.04.2016 | | von 28.04.2016 |
Stellvertretende Stadtverordnetenvorsteherin |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 28.04.2016 | 31.03.2021 | von 28.04.2016 bis 31.03.2021 |
Fraktionsvorsitzende |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Landwirtschaft und Verkehr | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.05.2021 | | von 03.05.2021 |
Ausschussmitglied |
Ausschuss für Stadtmarketing, Kultur und Sport | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 28.04.2016 | | von 28.04.2016 |
Fraktionsmitglied |
Fraktion "FDP" | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2019 | | von 01.01.2019 |
Fraktionsvorsitzende |
Fraktionstreffen | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.01.2023 | | von 04.01.2023 |
Stadtverordnete |
Frauenbeirat | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.03.2022 | | von 29.03.2022 |
Ausschussmitglied |
Haupt- und Finanzausschuss | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 21.04.2016 | | von 21.04.2016 |
Stadtverordnete/r |
Stadtverordnetenversammlung | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2016 | | von 01.04.2016 |