Ausschussmitglied |
Ausschuss für Stadtmarketing, Kultur und Sport | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.08.2018 | 31.03.2021 | von 29.08.2018 bis 31.03.2021 |
Fraktionsmitglied |
Fraktion "Bündnis 90/Die Grünen" | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2019 | 31.03.2021 | von 01.01.2019 bis 31.03.2021 |
Stadtverordnete/r |
Herbstmarktkommission | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.09.2018 | 31.03.2021 | von 03.09.2018 bis 31.03.2021 |
Stadtverordnetenversammlung | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.08.2018 | 31.03.2021 | von 24.08.2018 bis 31.03.2021 |