Magistrat |
Kommission für Landwirtschaft und Forsten | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 |
Stadtverordnete/r |
Stadtverordnetenversammlung | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2011 | 06.04.2022 | von 01.04.2011 bis 06.04.2022 |
Magistrat |
Verkehrskommission | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 |
Stadtrat / Stadträtin |
Magistrat | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.04.2011 | 29.04.2021 | von 29.04.2011 bis 29.04.2021 |
Stellvertretendes Mitglied |
Betriebskommission | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 09.05.2011 | 25.02.2014 | von 09.05.2011 bis 25.02.2014 |
Magistrat |
Technischer Beirat | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.02.2014 | 21.04.2016 | von 20.02.2014 bis 21.04.2016 |
Herbstmarktkommission | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.05.2016 | 29.04.2021 | von 24.05.2016 bis 29.04.2021 |
Fraktionsmitglied |
Fraktion "SPD" | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2019 | 06.04.2022 | von 01.01.2019 bis 06.04.2022 |
Ausschussmitglied |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Landwirtschaft und Verkehr | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.05.2021 | 06.04.2022 | von 05.05.2021 bis 06.04.2022 |
Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher |
Ältestenrat | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.05.2021 | 06.04.2022 | von 27.05.2021 bis 06.04.2022 |
Ausschuss für Sozial- und Jugendangelegenheiten | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.05.2021 | 06.04.2022 | von 27.05.2021 bis 06.04.2022 |
Ausschuss für Stadtmarketing, Kultur und Sport | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.05.2021 | 06.04.2022 | von 27.05.2021 bis 06.04.2022 |
Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.05.2021 | 06.04.2022 | von 27.05.2021 bis 06.04.2022 |