Stadtverordneter |
Verkehrskommission | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 |
Stadtverordnete/r |
Stadtverordnetenversammlung | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 |
Ortsbeiratsmitglied |
Ortsbeirätetreffen | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 22.10.2015 | | von 22.10.2015 |
stellvertretender Ortsvorsteher |
Ortsbeirat Umstadt | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 02.02.2009 | | von 02.02.2009 |
Stellvertretendes Mitglied |
Betriebskommission | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.04.2011 | 25.02.2014 | von 01.04.2011 bis 25.02.2014 |
Ausschussmitglied |
Ausschuss für Sozial- und Jugendangelegenheiten | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 |