Stadtverordnete/r |
Stadtverordnetenversammlung | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.01.2009 | | von 29.01.2009 |
Ortsbeiratsmitglied |
Ortsbeirat Heubach | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 30.01.2009 | | von 30.01.2009 |
Ausschussmitglied |
Ausschuss für Energieangelegenheiten | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2011 | 13.01.2012 | von 01.04.2011 bis 13.01.2012 |
Ausschuss für Sport- und Kulturangelegenheiten | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 13.01.2012 | 31.03.2016 | von 13.01.2012 bis 31.03.2016 |
Ortsbeiratsmitglied |
Ortsbeirätetreffen | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2016 | | von 01.04.2016 |
Fraktionsvorsitzender |
Ausschuss für Stadtmarketing, Kultur und Sport | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 28.04.2016 | | von 28.04.2016 |
Fraktionsmitglied |
Fraktion "CDU" | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2019 | | von 01.01.2019 |
Fraktionsvorsitzender |
Ältestenrat | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 29.04.2021 | | von 29.04.2021 |
Stellvertretender Ausschussvorsitzender |
Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Energie | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.05.2021 | | von 03.05.2021 |
Fraktionsvorsitzender |
Ausschuss für Sozial- und Jugendangelegenheiten | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.05.2021 | | von 03.05.2021 |
Ausschussmitglied |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Landwirtschaft und Verkehr | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.05.2021 | 31.07.2022 | von 03.05.2021 bis 31.07.2022 |
Stellvertretender Ausschussvorsitzender |
Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.05.2021 | | von 03.05.2021 |
Fraktionsvorsitzender |
Fraktionstreffen | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.01.2023 | | von 04.01.2023 |
Fraktionsvorsitzende |
Arbeitskreis ÖPNV | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 19.01.2023 | | von 19.01.2023 |
Fraktionsvorsitzender |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Landwirtschaft und Verkehr | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 23.01.2023 | | von 23.01.2023 |