Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Stadtverordnete/r | ||||||
Stadtverordnetenversammlung | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 15.08.2019 | 31.03.2021 | von 15.08.2019 bis 31.03.2021 |
Ausschussmitglied | ||||||
Ausschuss für Energie, Natur-, Umwelt- und Klimaschutz, Landwirtschaft und Forsten | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 21.08.2019 | 31.03.2021 | von 21.08.2019 bis 31.03.2021 |
Fraktionsmitglied | ||||||
Fraktion "SPD" | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.10.2019 | 31.03.2021 | von 01.10.2019 bis 31.03.2021 |